序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 深圳证券时报社有限公司 | 60% | 18万人民币 |
2 | 广东省宣传事务中心 | 40% | 12万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘凌云
|
|
2 |
周立耘
|
|
3 |
于欣
|
|
4 |
吴静静
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-20 | 章程或章程修正案通过日期 |
2020-05-06
|
2022-04-14
|
2 | 2021-06-24 | 成员 |
薛长青(董事长),于欣(董事),黄东强(董事)
|
周立耘(董事长),刘凌云(董事),于欣(董事)
|
3 | 2021-06-24 | 其他董事信息 |
薛长青(董事长), [退出]于欣(董事),黄东强(董事) [退出]
|
周立耘(董事长), [新增]刘凌云(董事), [新增]于欣(董事)
|
4 | 2020-06-08 | 成员 |
朱伟军
|
刘凌云
|
5 | 2020-06-08 | 成员 |
梁姗姗(监事),薛长青(董事),薛长青(总经理),黄东强(董事),朱伟军(董事长)
|
刘凌云(总经理),于欣(董事),薛长青(董事长),黄东强(董事),吴静静(监事)
|
6 | 2020-06-08 | 其他董事信息 |
梁姗姗(监事), [退出]薛长青(董事),薛长青(总经理),黄东强(董事),朱伟军(董事长) [退出]
|
刘凌云(总经理), [新增]于欣(董事), [新增]薛长青(董事长),黄东强(董事),吴静静(监事) [新增]
|
7 | 2020-06-08 | 章程或章程修正案通过日期 |
2019-07-31
|
2020-05-06
|
8 | 2020-06-08 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
朱伟军 [退出]
|
刘凌云 [新增]
|
9 | 2020-06-08 | 地址 |
深圳市福田区莲花街道彩虹社区彩田路有线电视枢纽大厦有线电视枢纽大厦12层又名广电文创中心
|
深圳市福田区莲花街道彩虹社区彩田北路6001号深圳市有线电视枢纽大厦12层(又名广电文创中心)
|
10 | 2020-06-08 | 监事信息 |
梁姗姗(监事), [退出]薛长青(董事),薛长青(总经理),黄东强(董事),朱伟军(董事长) [退出]
|
刘凌云(总经理), [新增]于欣(董事), [新增]薛长青(董事长),黄东强(董事),吴静静(监事) [新增]
|