序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 温秋明 | 38.5% | 38.5万人民币 |
2 | 于涛 | 38.5% | 38.5万人民币 |
3 | 欧阳佳雪 | 23% | 23万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
于涛
|
|
2 |
温秋明
|
|
3 |
欧阳佳雪
|
|
4 |
胡刚
|
|
5 |
张晓旭
|
|
6 |
郑捷
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-11-15 | 统一社会信用代码 |
|
*****F
|
2 | 2017-11-15 | 其他事项备案 |
|
*****F
|
3 | 2017-11-15 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
|
广东省深圳市福田区福田街道皇岗社区益田路3008号皇都广场A栋2205
|
4 | 2013-08-23 | 其他事项备案 |
|
|
5 | 2010-10-18 | 其他事项备案 |
|
|
6 | 2010-10-18 | 股权 |
|
温秋明 38.5( + 28.33333% )(万元)38.50%于涛 38.5( + 28.33333% )(万元)38.50%欧阳佳雪 23.0( + 130% )(万元)23.00%
|
7 | 2009-08-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
8 | 2009-08-03 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
|
9 | 2009-08-03 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
名称:于涛,出资额:30,出资比例:30名称:温秋明,出资额:30,出资比例:30名称:张晓旭,出资额:10,出资比例:10名称:欧阳佳雪,出资额:10,出资比例:10名称:胡刚,出资额:13,出资比例:13名称:郑捷,出资额:7,出资比例:7
|
10 | 2009-08-03 | 成员 |
|
郑捷(监事),于涛(总经理),温秋明(董事长),于涛(董事),张晓旭(董事),欧阳佳雪(董事),胡刚(董事)
|