序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 深圳冠欣矿业集团有限公司 | 41% | 615万人民币 |
2 | 刘跃烽 | 30% | 450万人民币 |
3 | 尤志伟 | 10% | 150万人民币 |
4 | 深圳市广业盛实业有限公司 | 10% | 150万人民币 |
5 | 何晴 | 9% | 135万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王勇
|
|
2 |
刘跃烽
|
|
3 |
尤志伟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-04 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
2013-10-31,2019-10-17,6
|
2013-10-31,,
|
2 | 2020-06-04 | 章程修正案 |
|
|
3 | 2020-06-04 | 章程或章程修正案通过日期 |
2018-09-27
|
2020-06-01
|
4 | 2020-06-04 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
自2013-10-31至2019-10-17
|
永续经营
|
5 | 2018-09-28 | 章程或章程修正案通过日期 |
1900-01-01
|
2018-09-27
|
6 | 2018-09-28 | 地址 |
深圳市龙华新区民治街道人民南路藏珑苑1栋半地下层商铺1
|
深圳市福田区莲花街道狮岭社区商报路18号翠景园1栋106
|
7 | 2017-07-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
执行董事:何晴 [退出]
|
执行董事:王勇 [新增]
|
8 | 2017-07-14 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
法定代表人:何晴;董事长:何晴;
|
法定代表人:王勇;董事长:王勇;
|
9 | 2017-07-14 | 成员 |
何晴(执行董事)
|
王勇(执行董事)
|
10 | 2017-07-14 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
何晴
|
王勇
|