序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘丽君 | 50% | 5万人民币 |
2 | 吴海舰 | 50% | 5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴海舰
|
|
2 |
刘丽君
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-17 | 监事信息 |
刘丽君(总经理),刘丽君(执行董事),吴海舰(监事)
|
刘丽君(监事),吴海舰(执行董事),吴海舰(总经理)
|
2 | 2022-08-17 | 总经理 |
刘丽君(总经理),刘丽君(执行董事),吴海舰(监事)
|
刘丽君(监事),吴海舰(执行董事),吴海舰(总经理)
|
3 | 2022-08-17 | 董事长或执行董事成员 |
刘丽君(总经理),刘丽君(执行董事),吴海舰(监事)
|
刘丽君(监事),吴海舰(执行董事),吴海舰(总经理)
|
4 | 2022-08-17 | 成员 |
刘丽君(总经理),刘丽君(执行董事),吴海舰(监事)
|
刘丽君(监事),吴海舰(执行董事),吴海舰(总经理)
|
5 | 2022-08-17 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
刘丽君
|
吴海舰
|
6 | 2021-12-27 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
自2011-04-08至2021-04-08
|
永续经营
|
7 | 2021-12-27 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
2011-04-08,2021-04-08,10
|
2011-04-08,,
|
8 | 2021-12-27 | 章程修正案 |
|
|
9 | 2021-12-27 | 章程或章程修正案通过日期 |
2019-07-05
|
2021-12-21
|
10 | 2020-03-26 | 成员 |
吴海舰
|
刘丽君
|