序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 甘继明 | 95% | 95万人民币 |
2 | 陈银和 | 5% | 5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
甘继明
|
|
2 |
陈银和
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-11 | 地址 |
深圳市宝安区新桥街道新桥社区新桥三路19号宏海汇盈大厦1506
|
深圳市宝安区新桥街道新桥社区新桥三路19号宏海汇盈大厦1508
|
2 | 2021-06-11 | 许可信息 |
《建设项目环境影响审查批复》()
|
《建设项目环境影响审查批复》()
|
3 | 2021-06-11 | 章程修正案 |
|
|
4 | 2021-06-11 | 章程或章程修正案通过日期 |
2021-01-04
|
2021-06-09
|
5 | 2021-01-07 | 成员 |
尚书荣(监事),陈银和(执行董事),陈银和(总经理)
|
陈银和(监事),甘继明(执行董事),甘继明(总经理)
|
6 | 2021-01-07 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
陈银和 [退出]
|
甘继明 [新增]
|
7 | 2021-01-07 | 指定联系人 |
梁结雄
|
甘继明
|
8 | 2021-01-07 | 地址 |
深圳市宝安区新桥街道中心路汇盈商务大厦12楼1212
|
深圳市宝安区新桥街道新桥社区新桥三路19号宏海汇盈大厦1506
|
9 | 2021-01-07 | 总经理 |
尚书荣(监事), [退出]陈银和(执行董事),陈银和(总经理)
|
陈银和(监事),甘继明(执行董事), [新增]甘继明(总经理) [新增]
|
10 | 2021-01-07 | 董事长或执行董事成员 |
尚书荣(监事), [退出]陈银和(执行董事),陈银和(总经理)
|
陈银和(监事),甘继明(执行董事), [新增]甘继明(总经理) [新增]
|