序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 毛俊峰 | 50% | 500.0万人民币 |
2 | 安冬雷 | 20% | 200.0万人民币 |
3 | 董长仁 | 20% | 200.0万人民币 |
4 | 陈艳利 | 10% | 100.0万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-17 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
安冬雷 200.0(万元)20.00%毛俊峰 600.0(万元)60.00%董长仁 200.0(万元)20.00%
|
安冬雷 200.0(万元)20.00%陈艳利 100.0(万元)10.00% [新增]董长仁 200.0(万元)20.00%毛俊峰 500.0(万元)50.00%
|
2 | 2020-08-17 | 股权和公证书 |
|
|
3 | 2020-08-17 | 章程或章程修正案通过日期 |
2019-08-16
|
2020-08-14
|
4 | 2019-08-16 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|
5 | 2019-08-16 | 章程备案 |
2015-03-30
|
2019-08-16
|
6 | 2019-08-16 | 其他事项备案 |
|
|
7 | 2016-05-31 | 其他事项备案 |
一照一码换照
|
一照一码换照
|
8 | 2016-05-31 | 其他事项备案 |
|
*****U
|
9 | 2016-05-31 | 一照一码升级 |
|
|