序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 河南安能企业****展有限责任公司 | 70% | 700万人民币 |
2 | 王春梅 | 30% | 300.0万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2006-07-07 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
投资兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);投资管理咨询;经营进出口业务(需办理资质证书后方可经营)。
|
投资兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);太阳能产品的技术开****;投资管理咨询;经营进出口业务(需办理资质证书后方可经营)。
|
2 | 2005-09-30 | 董事长或执行董事成员 |
李进中(董事长) [退出]
|
王素花(董事长) [新增]
|
3 | 2004-07-19 | 董事长或执行董事成员 |
王素花(董事长) [退出]
|
李进中(董事长) [新增]
|
4 | 2004-07-19 | 实收资本 |
0
|
1000
|
5 | 2001-12-07 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
深圳市福田区福民路星河明居星逸轩3104室
|
深圳市福田区福民路星河明居星逸轩3103室
|
6 | 2001-12-04 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
深圳市南山区南新路深华园C座316、317、318室
|
深圳市福田区福民路星河明居星逸轩3104室
|