序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 林鹏生 | 30% | 60万人民币 |
2 | 苏成荣 | 30% | 60万人民币 |
3 | 林晓萍 | 20% | 40万人民币 |
4 | 郭雯 | 20% | 40万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
苏成荣
|
|
2 |
郭雯
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-19 | 总经理 |
林晓萍(监事), [退出]林鹏生(总经理), [退出]林鹏生(执行董事) [退出]
|
郭雯(监事), [新增]苏成荣(执行董事), [新增]苏成荣(总经理) [新增]
|
2 | 2022-05-19 | 董事长或执行董事成员 |
林晓萍(监事), [退出]林鹏生(总经理), [退出]林鹏生(执行董事) [退出]
|
郭雯(监事), [新增]苏成荣(执行董事), [新增]苏成荣(总经理) [新增]
|
3 | 2022-05-19 | 监事信息 |
林晓萍(监事), [退出]林鹏生(总经理), [退出]林鹏生(执行董事) [退出]
|
郭雯(监事), [新增]苏成荣(执行董事), [新增]苏成荣(总经理) [新增]
|
4 | 2022-05-19 | 股权和公证书 |
|
|
5 | 2022-05-19 | 章程或章程修正案通过日期 |
2022-04-07
|
2022-04-28
|
6 | 2022-05-19 | 成员 |
林晓萍(监事),林鹏生(总经理),林鹏生(执行董事)
|
郭雯(监事),苏成荣(执行董事),苏成荣(总经理)
|
7 | 2022-05-19 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
林鹏生 60.0(万元)60.00% 林晓萍 40.0(万元)40.00%
|
郭雯 40.0(万元)40.00% 苏成荣 60.0(万元)60.00%
|
8 | 2022-05-19 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
林鹏生
|
苏成荣
|
9 | 2022-04-12 | 章程修正案 |
|
|
10 | 2022-04-12 | 章程或章程修正案通过日期 |
2020-08-11
|
2022-04-07
|