序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张盛 | 55% | 1100万人民币 |
2 | 杨尉人 | 12.5% | 250万人民币 |
3 | 清大德人生物科技(集团)有限公司 | 10% | 200万人民币 |
4 | 中铁物总进出口有限公司 | 10% | 200万人民币 |
5 | 张朝斌 | 10% | 200万人民币 |
6 | 罗勇 | 2.5% | 50万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张少麟
|
|
2 |
张盛
|
|
3 |
胡正勇
|
|
4 |
杨尉人
|
|
5 |
罗勇
|
|
6 |
郝军鸣
|
|
7 |
姜茂利
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
深圳市通保保险经纪有限公司南宁分公司
|
吴胜 | 2010-08-21 |
2 |
深圳市通保保险经纪有限公司南昌分公司
|
吴胜 | 2010-07-01 |
3 |
深圳市通保保险经纪有限公司成都分公司
|
吴胜 | 2009-09-21 |
4 |
深圳市通保保险经纪有限公司福州分公司
|
刘继文 | 2009-03-12 |
5 |
深圳市通保保险经纪有限公司长春分公司
|
吴胜 | 2008-04-14 |
6 |
深圳市通保保险经纪有限公司杭州分公司
|
梁梅芳 | 2008-03-10 |
7 |
深圳市通保保险经纪有限公司南京分公司
|
梁梅芳 | 2008-03-10 |
8 |
深圳市通保保险经纪有限公司上海分公司
|
张少麟 | 2008-03-04 |
9 |
深圳市通保保险经纪有限公司西安分公司
|
吴超 | 2008-02-27 |
10 |
深圳市通保保险经纪有限公司北京分公司
|
翟云飞 | 2007-11-28 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-18 | 地址 |
深圳市南山区南山街道南光社区南光路126号鹏都大厦A.B栋A2105
|
深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道6021号喜年中心A座12A17
|
2 | 2021-01-18 | 章程或章程修正案通过日期 |
2020-11-12
|
2021-01-15
|
3 | 2021-01-18 | 章程修正案 |
|
|
4 | 2020-11-17 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
张盛 1100.0(万元)55.00%杨尉人 250.0(万元)12.50%罗勇 50.0(万元)2.50%清大德人生物科技(集团)有限公司 200.0(万元)10.00%中铁物总进出口有限公司 200.0(万元)10.00%中国房地产开****集团娄底房地产开****有限公司 200.0(万元)10.00% [退出]
|
张盛 1100.0(万元)55.00%杨尉人 250.0(万元)12.50%罗勇 50.0(万元)2.50%清大德人生物科技(集团)有限公司 200.0(万元)10.00%中铁物总进出口有限公司 200.0(万元)10.00%张朝斌 200.0(万元)10.00% [新增]
|
5 | 2020-11-17 | 地址 |
深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道6021号喜年中心A栋12A17
|
深圳市南山区南山街道南光社区南光路126号鹏都大厦A.B栋A2105
|
6 | 2020-11-17 | 章程或章程修正案通过日期 |
2019-07-25
|
2020-11-12
|
7 | 2019-08-06 | 章程备案 |
2016-06-28
|
2019-07-25
|
8 | 2019-08-06 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
深圳市罗湖区南湖街道嘉宾路爵士大厦12A06室
|
深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道6021号喜年中心A栋12A17
|
9 | 2017-07-10 | 经营期限 |
自2006-06-28至2016-06-28
|
永续经营
|
10 | 2017-07-10 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
自2006-06-28至2016-06-28
|
永续经营
|