序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-10 | 地址 |
深圳市宝安区龙华镇富士康工业园内油松路F6区第1栋首层
|
深圳市龙华区龙华街道富士康工业园内油松路F6区第1栋首层
|
2 | 2021-01-25 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
韦军
|
欧阳曲
|
3 | 2020-09-17 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
袁刚
|
韦军
|
4 | 2020-09-17 | 升级换照 |
|
|
5 | 2019-07-10 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
自2001-07-09至2019-11-01
|
永续经营
|
6 | 2019-07-10 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2001-07-09,2019-11-01,18
|
2001-07-09,,
|
7 | 2018-02-11 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
丘红兵
|
袁刚
|
8 | 2018-02-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
法定代表人:丘红兵;
|
法定代表人:袁刚;
|
9 | 2016-11-02 | 指定联系人 |
朱胜杰
|
丘红兵
|
10 | 2016-11-02 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
朱胜杰
|
丘红兵
|