序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 岑英舜 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
岑英舜
|
|
2 |
赖小燕
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
深圳市大正能源有限公司东莞分公司
|
陈志伟 | 2019-07-24 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-12-14 | 章程备案 |
2017-04-24
|
2018-12-12
|
2 | 2018-12-14 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
深圳市龙岗区龙岗街道宝南路33号南联第六工业区19栋4楼404
|
深圳市龙岗区龙岗街道爱南路348号2栋3楼
|
3 | 2017-04-28 | 章程或章程修正案通过日期 |
2017-04-19
|
2017-04-24
|
4 | 2017-04-28 | 章程 |
|
|
5 | 2017-04-28 | 住所 |
深圳市龙华新区观澜街道中港星工业园G栋301
|
深圳市龙岗区龙岗街道宝南路33号南联第六工业区19栋4楼404
|
6 | 2017-04-19 | 统一社会信用代码 |
|
*****0
|
7 | 2017-04-19 | 成员 |
黄文浪(执行董事),黄文浪(总经理),占代科(监事)
|
岑英舜(总经理),赖小燕(监事),岑英舜(执行董事)
|
8 | 2017-04-19 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
黄文浪 100.0(万元)100.00%
|
岑英舜 100.0(万元)100.00%
|
9 | 2017-04-19 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
黄文浪
|
岑英舜
|
10 | 2017-04-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
董事长:黄文浪;总经理:黄文浪;工商联络员:陈舜苗;法定代表人:黄文浪;股东:黄文浪;监事:占代科;
|
股东:;工商联络员:岑英舜;监事:赖小燕;法定代表人:岑英舜;董事长:岑英舜;总经理:岑英舜;
|