序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘国 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘国
|
|
2 |
刘勇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-03-08 | 章程或章程修正案通过日期 |
2016-12-06
|
2017-03-06
|
2 | 2017-03-08 | 章程 |
|
|
3 | 2017-03-08 | 住所 |
深圳市坪山新区坑梓街道宝梓北路57号二栋一楼107
|
深圳市宝安区石岩街道石龙仔社区创业路11号南丰成工业园1栋3楼
|
4 | 2016-12-06 | 成员 |
刘国(总经理),刘国(执行董事),余伟杰(监事)
|
刘勇(监事),刘国(执行董事),刘国(总经理)
|
5 | 2016-12-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
监事:余伟杰 [退出]总经理:刘国执行董事:刘国
|
执行董事:刘国监事:刘勇 [新增]总经理:刘国
|
6 | 2016-12-06 | 监事信息 |
余伟杰(监事) [退出]
|
刘勇(监事) [新增]
|
7 | 2016-12-06 | 监事成员 |
刘国(总经理)余伟杰(监事) [退出]刘国(执行(常务)董事)
|
刘国(总经理)刘国(执行(常务)董事)刘勇(监事) [新增]
|
8 | 2016-09-05 | 注册资本(万元) |
10
|
100( + 900% )
|
9 | 2016-09-05 | 成员 |
余伟杰(监事),纪月(总经理),纪月(执行董事)
|
刘国(总经理),刘国(执行董事),余伟杰(监事)
|
10 | 2016-09-05 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
余伟杰 4.9(万元)49.00% 纪月 5.1(万元)51.00%
|
刘国 100.0(万元)100.00%
|