序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 香港环球汽车有限公司 | 100% | 1200.0万香港元 |
2 | 深圳市交通运输有限公司 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
施颖
|
|
2 |
黄良柏
|
|
3 |
罗婷允
|
|
4 |
黄焯安
|
|
5 |
李少鸣
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-20 | 监事信息 |
罗婷允(董事),黄良柏(副董事长),李淑华(董事), [退出]李淑华(总经理) [退出]
|
罗婷允(董事),黄良柏(副董事长),李少鸣(监事), [新增]黄焯安(总经理), [新增]黄焯安(董事) [新增]
|
2 | 2020-08-20 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
1985-03-19,2020-12-01,
|
1985-03-19,,
|
3 | 2020-08-20 | 许可信息 |
|
《道路运输经营许可证》()
|
4 | 2020-08-20 | 总经理 |
罗婷允(董事),黄良柏(副董事长),李淑华(董事), [退出]李淑华(总经理) [退出]
|
罗婷允(董事),黄良柏(副董事长),李少鸣(监事), [新增]黄焯安(总经理), [新增]黄焯安(董事) [新增]
|
5 | 2020-08-20 | 章程或章程修正案通过日期 |
|
|
6 | 2020-08-20 | 许可经营 |
经营深圳、东莞、惠州、广州、清远、河源、韶关、汕尾、江门、阳江、佛山、中山、肇庆市(包括上述市所属县及县级市)至香港旅客运输业务。
|
道路运输。
|
7 | 2020-08-20 | 其他董事信息 |
罗婷允(董事),黄良柏(副董事长),李淑华(董事), [退出]李淑华(总经理) [退出]
|
罗婷允(董事),黄良柏(副董事长),李少鸣(监事), [新增]黄焯安(总经理), [新增]黄焯安(董事) [新增]
|
8 | 2019-05-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
董事:李淑华董事:钟山 [退出]副董事长:黄良柏
|
副董事长:黄良柏董事:李淑华董事:罗婷允 [新增]
|
9 | 2019-01-17 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
深圳市南山区粤海街道滨海大道3001号深圳湾体育中心S111号
|
深圳市南山区桃源街道桃源社区龙珠四路2号方大广场2号楼1408
|
10 | 2019-01-17 | 章程备案 |
|
|