序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 深圳市字在文化传播有限公司 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
韩韬
|
|
2 |
刘美松
|
|
3 |
林净
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-11 | 许可信息 |
《摄制电影许可证》(),《餐饮服务许可证》(),《卫生许可证》(),《食品流通许可证》(),《建设项目环境影响审查批复》(),《排水许可证》(),《工程设计与施工资质证书》()
|
《食品经营许可证》(),《摄制电影许可证》(),《工程设计与施工资质证书》(),《卫生许可证》(),《餐饮服务许可证》(),《酒类批****许可证》(),《排水许可证》(),《建设项目环境影响审查批复》(),《食品流通许可证》()
|
2 | 2020-12-11 | 许可经营 |
影视设计制作;提供茶水服务;咖啡制售;冷热饮品制售;小吃、甜品制售;预包装食品、乳制品、调味品的批****、零售;饮料、茶叶批****;装饰设计。
|
影视设计制作;提供茶水服务;咖啡制售;冷热饮品制售;小吃、甜品制售;预包装食品、乳制品、调味品的批****、零售;饮料、茶叶批****;装饰设计;酒类销售。
|
3 | 2020-12-11 | 章程或章程修正案通过日期 |
2020-08-04
|
2020-12-10
|
4 | 2020-12-11 | 章程修正案 |
|
|
5 | 2020-08-05 | 地址 |
深圳市福田区莲花街道福中社区福中一路深圳书城中心城S208
|
深圳市南山区南头街道南头城社区中山南街61号101
|
6 | 2020-08-05 | 章程修正案 |
|
|
7 | 2020-08-05 | 章程或章程修正案通过日期 |
2019-10-08
|
2020-08-04
|
8 | 2019-10-23 | 成员 |
李丽雯(总经理)
|
韩韬(总经理)
|
9 | 2019-10-23 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
李丽雯
|
韩韬
|
10 | 2019-10-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|