序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王焕焕 | 50% | 2500万人民币 |
2 | 何志鹏 | 50% | 2500万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何志鹏
|
|
2 |
何建平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-28 | 成员 |
赵小寒(监事)
|
何建平(监事)
|
2 | 2021-05-28 | 监事信息 |
赵小寒(监事) [退出]
|
何建平(监事) [新增]
|
3 | 2020-08-19 | 市场主体类型 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司
|
4 | 2020-08-19 | 章程或章程修正案通过日期 |
2020-03-20
|
2020-08-18
|
5 | 2020-08-19 | 市场主体类型 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
6 | 2020-08-19 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
何志鹏 5000.0(万元)100.00%
|
何志鹏 2500.0(万元)50.00%王焕焕 2500.0(万元)50.00% [新增]
|
7 | 2020-08-19 | 章程 |
|
|
8 | 2020-08-19 | 股权和公证书 |
|
|
9 | 2020-03-23 | 章程修正案 |
|
|
10 | 2020-03-23 | 章程或章程修正案通过日期 |
|
2020-03-20
|