序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 崔要飞 | 90% | 90万人民币 |
2 | 栗红春 | 10% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
崔要飞
|
|
2 |
栗红春
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-20 | 成员 |
崔青(总经理),崔青(执行董事)
|
崔要飞(总经理),崔要飞(执行董事)
|
2 | 2021-12-20 | 总经理 |
崔青(总经理), [退出]崔青(执行董事) [退出]
|
崔要飞(总经理), [新增]崔要飞(执行董事) [新增]
|
3 | 2021-12-20 | 章程或章程修正案通过日期 |
2015-04-24
|
2021-12-16
|
4 | 2021-12-20 | 股权和公证书 |
|
|
5 | 2021-12-20 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
栗红春 1.0(万元)1.00%崔青 99.0(万元)99.00%
|
栗红春 10.0(万元)10.00%崔要飞 90.0(万元)90.00%
|
6 | 2021-12-20 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
崔青
|
崔要飞
|
7 | 2021-12-20 | 地址 |
深圳市龙岗区龙城街道爱联社区宝荷路宏昌综合楼A2栋605-609
|
深圳市龙岗区坪地街道坪东社区冠云路2号807
|
8 | 2021-12-20 | 升级换照 |
|
|
9 | 2021-12-20 | 董事长或执行董事成员 |
崔青(总经理), [退出]崔青(执行董事) [退出]
|
崔要飞(总经理), [新增]崔要飞(执行董事) [新增]
|
10 | 2016-02-24 | 统一社会信用代码 |
|
*****C
|