序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李海冰 | 9.775% | 511.78011万人民币 |
2 | 戴巍 | 6.33478% | 331.664万人民币 |
3 | 郁金毛 | 3.82% | 200.0万人民币 |
4 | 巨永林 | 3.528% | 184.7121万人民币 |
5 | 王颂东 | 1.5% | 78.534万人民币 |
6 | 何景亮 | 1.32496% | 69.36937万人民币 |
7 | 李勇 | 1% | 52.356万人民币 |
8 | 博汇源创业投资有限合伙企业 | ||
9 | 深圳市力函科技有限公司 | ||
10 | 深圳市华商聚信投资管理有限公司 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李海冰
|
|
2 |
王颂东
|
|
3 |
徐浙
|
|
4 |
何景亮
|
|
5 |
戴巍
|
|
6 |
黄建跃
|
|
7 |
阳朝辉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-12 | 股权和公证书 |
|
|
2 | 2022-07-12 | 章程或章程修正案通过日期 |
|
|
3 | 2022-07-12 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|
4 | 2022-06-27 | 股权和公证书 |
|
|
5 | 2022-06-27 | 章程或章程修正案通过日期 |
|
|
6 | 2022-06-27 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|
7 | 2021-09-10 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|
8 | 2021-09-10 | 章程或章程修正案通过日期 |
|
|
9 | 2021-09-10 | 股权和公证书 |
|
|
10 | 2020-12-21 | 成员 |
|
|