序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蔡镇波 | 50% | 250万人民币 |
2 | 李绪贞 | 50% | 250万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李绪贞
|
|
2 |
蔡镇波
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-02 | 注册资本(万元) |
50 人民币
|
500 人民币( + 900% )
|
2 | 2022-04-02 | 章程修正案 |
|
|
3 | 2022-04-02 | 注册资本 |
50 人民币
|
500 人民币( + 900% )
|
4 | 2022-04-02 | 章程或章程修正案通过日期 |
2021-07-21
|
2022-04-01
|
5 | 2022-04-02 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李绪贞 25.0(万元)50.00%蔡镇波 25.0(万元)50.00%
|
李绪贞 250.0(万元)50.00%蔡镇波 250.0(万元)50.00%
|
6 | 2021-07-23 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
自2011-05-13至2031-05-13
|
永续经营
|
7 | 2021-07-23 | 升级换照 |
*****R
|
*****R
|
8 | 2021-07-23 | 地址 |
深圳市龙岗区布吉街道光华社区华龙新村107号1楼106
|
深圳市龙岗区吉华街道光华社区华龙新村107号106
|
9 | 2021-07-23 | 章程或章程修正案通过日期 |
1900-01-01
|
2021-07-21
|
10 | 2021-07-23 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
2011-05-13,2031-05-13,20
|
2011-05-13,,
|