序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 深圳市曾丘合众贸易有限公司 | 100% | 5000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赖伟欣
|
|
2 |
刘能文
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-29 | 成员 |
张文军(监事)
|
刘能文(监事)
|
2 | 2021-11-29 | 监事信息 |
张文军(监事) [退出]
|
刘能文(监事) [新增]
|
3 | 2020-12-04 | 章程或章程修正案通过日期 |
2017-10-31
|
2020-12-02
|
4 | 2020-12-04 | 股权和公证书 |
|
|
5 | 2020-12-04 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
深圳市万事得汽车服务有限公司 5000.0(万元)100.00% [退出]
|
深圳市曾丘合众贸易有限公司 5000.0(万元)100.00% [新增]
|
6 | 2020-12-04 | 章程 |
|
|
7 | 2017-10-31 | 成员 |
翁勋贤(总经理),翁勋贤(执行董事),陈诗荣(监事)
|
赖伟欣(执行董事),张文军(监事),赖伟欣(总经理)
|
8 | 2017-10-31 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
= "https://www.tianyancha.com/human/2115695865-c2358846462" target = "_blank">翁勋贤 50.0(万元)1.00% 陈诗荣 4950.0(万元)99.00%
|
="https://www.tianyancha.com/company/2352501439" target="_blank">深圳市万事得汽车服务有限公司 5000.0(万元)100.00%
|
9 | 2017-10-31 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
翁勋贤
|
赖伟欣
|
10 | 2017-10-31 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司
|
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|