序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赖文彪 | 50% | 100.0万人民币 |
2 | 戴伟怡 | 50% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
戴伟怡
|
|
2 |
赖文彪
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
深圳市仁合缘电子有限公司华强分公司
|
李汉华 | 2003-01-06 |
2 |
深圳市仁合缘电子有限公司坂田分公司
|
李汉华 | 2001-12-07 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2013-03-15 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
深圳市福田区新洲广场华丰大厦907
|
深圳市福田区八卦一路619栋663室
|
2 | 2010-10-22 | 股权 |
戴伟怡 100.0(万元)50.00%黄颖彬 100.0(万元)50.00% [退出]
|
赖文彪 100.0(万元)50.00% [新增]戴伟怡 100.0(万元)50.00%
|
3 | 2010-10-22 | 成员 |
黄颖彬(执行董事),戴伟怡(监事),黄颖彬(总经理)
|
赖文彪(监事),戴伟怡(总经理),戴伟怡(执行董事)
|
4 | 2010-10-22 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
黄颖彬
|
戴伟怡
|
5 | 2010-10-22 | 董事长或执行董事成员 |
黄颖彬(执行董事) [退出]
|
戴伟怡(执行董事) [新增]
|
6 | 2010-10-22 | 监事信息 |
戴伟怡(监事) [退出]
|
赖文彪(监事) [新增]
|
7 | 2010-10-22 | 高管人员 |
黄颖彬(总经理) [退出]
|
戴伟怡(总经理) [新增]
|
8 | 2010-09-30 | 股权 |
陈国友 100.0(万元)50.00% [退出]戴伟怡 100.0(万元)50.00%
|
戴伟怡 100.0(万元)50.00%黄颖彬 100.0(万元)50.00% [新增]
|
9 | 2010-09-30 | 成员 |
戴伟怡(监事),陈国友(执行董事),陈国友(总经理)
|
黄颖彬(执行董事),戴伟怡(监事),黄颖彬(总经理)
|
10 | 2010-09-30 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
陈国友
|
黄颖彬
|