序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 盘其伟 | 49% | 98.0万人民币 |
2 | 赵光 | 30% | 60.0万人民币 |
3 | 胡红宇 | 21% | 42.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
盘其伟
|
|
2 |
胡红宇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-10 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
自2010-02-10至2020-02-10
|
永续经营
|
2 | 2021-12-10 | 章程修正案 |
|
|
3 | 2021-12-10 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
2010-02-10,2020-02-10,10
|
2010-02-10,,
|
4 | 2021-12-10 | 章程或章程修正案通过日期 |
2017-08-01
|
2021-12-09
|
5 | 2021-12-10 | 指定联系人 |
刘宝东
|
麦文冠
|
6 | 2017-08-04 | 章程或章程修正案通过日期 |
1900-01-01
|
2017-08-01
|
7 | 2017-08-04 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
深圳市福田区孖岭社区梅林路46号4楼412室
|
深圳市福田区莲花街道中银花园中行阁9A
|
8 | 2016-09-22 | 统一社会信用代码 |
|
*****5
|
9 | 2016-09-22 | 其他事项备案 |
一照一码换照
|
一照一码换照
|
10 | 2016-09-22 | 其他事项备案 |
|
*****5
|