序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张彦礼 | 35.04424% | 422.22万人民币 |
2 | 深圳市松大电通投资有限公司 | 20.10176% | 242.19万人民币 |
3 | 祝英华 | 19.99967% | 240.96万人民币 |
4 | 彭国华 | 13.05589% | 157.3万人民币 |
5 | 钟翠英 | 5.49943% | 66.2582万人民币 |
6 | 黄亮文 | 2.00011% | 24.0977万人民币 |
7 | 杨观保 | 2.00011% | 24.0977万人民币 |
8 | 杨磊 | 1% | 12.0482万人民币 |
9 | 刘洋 | 1% | 12.0482万人民币 |
10 | 邓晓云 | 0.0996% | 1.2万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张彦礼
|
|
2 |
祝英华
|
|
3 |
彭国华
|
|
4 |
陈新文
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
深圳市松特高新实业有限公司长春分公司
|
张彦礼 | 2012-06-13 |
2 |
深圳市松特高新实业有限公司江苏分公司
|
张彦礼 | 2011-12-01 |
3 |
深圳市松特高新实业有限公司长沙分公司
|
罗建栋 | 2011-11-10 |
4 |
深圳市松特高新实业有限公司烟台分公司
|
彭国华 | 2011-03-07 |
5 |
深圳市松特高新实业有限公司中山分公司
|
张彦礼 | 2011-01-21 |
6 |
深圳市松特高新实业有限公司南宁分公司
|
罗建栋 | 2010-07-12 |
7 |
深圳市松特高新实业有限公司内蒙古分公司
|
于大永 | 2006-05-26 |
8 |
深圳市松特高新实业有限公司郑州分公司
|
张彦松 | 2004-01-06 |
9 |
深圳市松特高新实业有限公司北京技术分公司
|
吴海波 | 2002-11-08 |
10 |
深圳市松特高新实业有限公司南京分公司
|
王知非 | 2002-06-12 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-24 | 升级换照 |
|
|
2 | 2021-12-24 | 章程修正案 |
|
|
3 | 2021-12-24 | 地址 |
|
|
4 | 2021-12-24 | 章程或章程修正案通过日期 |
|
|
5 | 2021-06-22 | 许可经营 |
|
|
6 | 2021-06-22 | 章程修正案 |
|
|
7 | 2021-06-22 | 许可信息 |
|
|
8 | 2021-06-22 | 章程或章程修正案通过日期 |
|
|
9 | 2021-06-22 | 一般经营项目 |
|
|
10 | 2018-12-20 | 成员 |
|
|