序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李明俊 | 78.90485% | 1501.3975万人民币 |
2 | 李洋 | 19.34523% | 368.1万人民币 |
3 | 马新 | 1.1876% | 22.5975万人民币 |
4 | 樊兰兰 | 0.56233% | 10.7万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李洋
|
|
2 |
李明俊
|
|
3 |
樊兰兰
|
|
4 |
李明先
|
|
5 |
袁丽
|
|
6 |
袁峰
|
|
7 |
吴彩群
|
|
8 |
袁磊
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
智慧源(深圳)管理顾问股份公司深圳龙华分公司
|
李明俊 | 2016-11-17 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-20 | 成员 |
吴彩群(监事),李洋(董事),马新(监事),袁磊(监事),翟巨顺(董事),鲁俊(董事),李明英(董事)
|
袁丽(董事),袁峰(监事会主席),樊兰兰(董事),李洋(董事),李明先(董事),吴彩群(监事),袁磊(监事)
|
2 | 2022-01-20 | 章程或章程修正案通过日期 |
2020-05-09
|
2021-12-28
|
3 | 2022-01-20 | 监事信息 |
吴彩群(监事),李洋(董事),马新(监事), [退出]袁磊(监事),翟巨顺(董事), [退出]鲁俊(董事), [退出]李明英(董事) [退出]
|
袁丽(董事), [新增]袁峰(监事会主席), [新增]樊兰兰(董事), [新增]李洋(董事),李明先(董事), [新增]吴彩群(监事),袁磊(监事)
|
4 | 2022-01-20 | 其他董事信息 |
吴彩群(监事),李洋(董事),马新(监事), [退出]袁磊(监事),翟巨顺(董事), [退出]鲁俊(董事), [退出]李明英(董事) [退出]
|
袁丽(董事), [新增]袁峰(监事会主席), [新增]樊兰兰(董事), [新增]李洋(董事),李明先(董事), [新增]吴彩群(监事),袁磊(监事)
|
5 | 2020-07-20 | 注册资本(万元) |
2040.3056 人民币
|
1902.7950 人民币( - 6.73971% )
|
6 | 2020-07-20 | 章程或章程修正案通过日期 |
2019-08-20
|
2020-05-09
|
7 | 2020-07-20 | 注册资本 |
2040.3056,156
|
1902.7950,156( - 6.73971% )
|
8 | 2019-10-11 | 其他董事信息 |
邓清清(董事) [退出]鲁俊(董事)李明英(董事)李洋(董事)
|
李洋(董事)鲁俊(董事)李明英(董事)翟巨顺(董事) [新增]
|
9 | 2019-10-11 | 注册资本 |
2722.323,156
|
2040.3056,156( - 25.05278% )
|
10 | 2019-10-11 | 成员 |
邓清清(董事),李洋(董事),李明英(董事),鲁俊(董事)
|
李洋(董事),翟巨顺(董事),李明英(董事),鲁俊(董事)
|