序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李娟 | 50% | 30.0万 |
2 | 黄玉科 | 50% | 30.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄玉科
|
|
2 |
李家新
|
|
3 |
李娟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-11-20 | 住所 |
|
珠海市高栏港经济区南水镇浪涌路7号综合楼202房
|
2 | 2015-11-20 | 章程修正案备案 |
|
希尔德(2015-11-10)
|
3 | 2015-11-20 | 住所变更 |
|
珠海市高栏港经济区南水镇浪涌路7号综合楼202房
|
4 | 2014-09-02 | 高级管理人员备案 |
|
黄玉科,执行董事李娟,经理李家新,监事黄玉科,监事
|
5 | 2013-06-17 | 法定代表人变更 |
|
黄玉科
|