序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王勇 | 50% | 50万 |
2 | 马蓉 | 50% | 50万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
田振
|
|
2 |
王勇
|
|
3 |
马蓉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-17 | 法定代表人 |
|
田振
|
2 | 2022-03-17 | 法定代表人变更 |
|
田振
|
3 | 2022-03-17 | 高级管理人员备案 |
|
王勇(监事)马蓉(经理)田振(执行董事) [新增]
|
4 | 2015-05-11 | 住所 |
|
珠海市吉大景山路92号东大商业中心11楼3#2014-12-01 00:00:00.02017-12-01 00:00:00.0
|
5 | 2015-05-11 | 营业期限 |
|
|
6 | 2015-05-11 | 住所变更 |
|
珠海市吉大景山路92号东大商业中心11楼3#2014-12-01 00:00:00.02017-12-01 00:00:00.0
|
7 | 2015-05-11 | 章程修正案备案 |
|
今友032
|
8 | 2015-05-11 | 经营期限(营业期限)变更 |
|
|
9 | 2008-06-06 | 经营范围变更 |
|
化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、兽药(不含生物制品,仅限分支机构经营)、机械设备、纺织品、建筑材料、包装材料、矿产品(不含有色金属)、木材、电子产品、陶瓷制品的批****、零售。
|