序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 卢艾勇 | 35% | 315.000000万 |
2 | 黄伟辉 | 20% | 180.000000万 |
3 | 王向阳 | 13% | 117.000000万 |
4 | 曹小安 | 7.6% | 68.400000万 |
5 | 陈振东 | 7.5% | 67.500000万 |
6 | 李文波 | 6.9% | 62.100000万 |
7 | 胡林平 | 5% | 45.000000万 |
8 | 白莉 | 5% | 45.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曹小安
|
|
2 |
李文波
|
|
3 |
胡林平
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
珠海兴地建设项目管理有限公司潜江分公司
|
朱碧欢 | 2020-12-07 |
2 |
珠海兴地建设项目管理有限公司中山分公司
|
张东兴 | 2013-08-28 |
3 |
珠海兴地建设项目管理有限公司贵州分公司
|
钱桂勇 | 2011-05-25 |
4 |
珠海兴地建设项目管理有限公司佛山分公司
|
李文波 | 2010-12-14 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-08 | 法定代表人 |
|
曹小安
|
2 | 2021-10-08 | 高级管理人员备案 |
|
曹小安(执行董事) [新增]李文波(监事)胡林平(经理)
|
3 | 2021-10-08 | 法定代表人变更 |
|
曹小安
|
4 | 2021-01-27 | 经营范围 |
|
建设工程监理;工程造价咨询业务;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;施工专业作业;各类工程建设活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务;园林绿化工程施工;建筑材料销售;日用百货销售;土石方工程施工;照明器具销售;房地产经纪;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);家具销售;对外承包工程。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2021-01-27 | 章程备案 |
|
珠海兴地建设项目管理有限公司章程2021-01-27;
|
6 | 2021-01-27 | 业务范围变更 |
|
建设工程监理;工程造价咨询业务;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;施工专业作业;各类工程建设活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务;园林绿化工程施工;建筑材料销售;日用百货销售;土石方工程施工;照明器具销售;房地产经纪;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);家具销售;对外承包工程。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2019-07-02 | 法定代表人 |
|
卢艾勇
|
8 | 2019-07-02 | 法定代表人变更 |
|
卢艾勇
|
9 | 2019-07-02 | 高级管理人员备案 |
|
胡林平,经理卢艾勇,执行董事李文波,监事
|
10 | 2019-05-06 | 章程修正案备案 |
|
珠海兴地建设项目管理有限公司章程2019-05-06;珠海兴地建设项目管理有限公司章程2019-05-6
|