序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨桂军 | 70% | 700万 |
2 | 郭艳艳 | 30% | 300万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郭艳艳
|
|
2 |
杨桂军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-02-07 | 高级管理人员备案 |
杨桂军(监事)杨桂林(经理,执行董事) [退出]
|
杨桂军(监事)郭艳艳(执行董事,经理) [新增]
|
2 | 2021-02-07 | 法定代表人变更 |
杨桂林
|
郭艳艳
|
3 | 2020-11-20 | 高级管理人员备案 |
郭艳艳(执行董事,经理) [退出]杨桂军(监事)
|
杨桂军(监事)杨桂林(经理,执行董事) [新增]
|
4 | 2020-11-20 | 法定代表人变更 |
郭艳艳
|
杨桂林
|
5 | 2019-05-15 | 其他事项备案 |
|
军鸿供应链管理章程(2019-4-20)
|
6 | 2019-05-15 | 住所变更 |
珠海市横琴新区宝华路6号105室-13124
|
珠海市平沙镇美平三街188号5栋803房
|
7 | 2019-05-15 | 章程修正案备案 |
|
军鸿供应链管理章程(2019-4-20)
|