序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈献贤 | 100% | 500.000000万香港元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈献贤
|
|
2 |
曾子术
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-16 | 住所变更 |
珠海市横琴新区上村84号首层02单元
|
珠海市横琴新区宝华路6号105室-70131(集中办公区)
|
2 | 2018-03-08 | 业务范围变更 |
章程记载的经营范围:企业管理咨询,企业策划,国际经济、科技、环保、物流信息咨询服务。(国家限制、禁止外商经营的除外)
|
章程记载的经营范围:企业管理咨询,企业策划,国际经济信息咨询服务,环保信息咨询服务,物流信息咨询服务(以上不涉及金融信息),建材的销售。
|
3 | 2018-01-04 | 经营范围变更 |
章程记载的经营范围:企业管理咨询,企业策划,国际经济、科技、环保、物流信息咨询服务。(国家限制、禁止外商经营的除外)
|
章程记载的经营范围:企业管理咨询,企业策划,国际经济信息咨询服务,环保信息咨询服务,物流信息咨询服务(以上不涉及金融信息),建材的销售。
|
4 | 2018-01-04 | 章程备案 |
|
章程修正案
|
5 | 2018-01-04 | 住所 |
珠海市横琴镇上村106号504单元
|
珠海市横琴新区上村84号首层02单元
|
6 | 2015-11-12 | 工商登记联络员备案 |
|
刘永健
|
7 | 2015-11-12 | 工商登记联络员备案 |
|
*****3,*****,null,null
|