序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吕耀锋 | 50% | 50.0万人民币 |
2 | 杨以健 | 50% | 50万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨以健
|
|
2 |
吕耀锋
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-08 | 股东变更 |
|
股东变更 [新增]
|
2 | 2022-08-08 | 章程备案 |
|
章程
|
3 | 2022-06-21 | 高级管理人员备案 |
|
吕耀锋,监事杨以健,执行董事兼经理
|
4 | 2022-06-21 | 法定代表人变更 |
|
杨以健
|
5 | 2021-06-24 | 住所 |
|
佛山市南海区桂城街道灯湖西路20号保利水城公馆德苑2202房之二(住所申报)
|
6 | 2021-06-24 | 章程备案 |
|
章程
|
7 | 2021-06-24 | 住所变更 |
|
佛山市南海区桂城街道灯湖西路20号保利水城公馆德苑2202房之二(住所申报)
|
8 | 2021-05-28 | 股东变更 |
|
股东变更 [新增]
|
9 | 2021-05-28 | 高级管理人员备案 |
|
谭绮玲,执行董事兼经理吕耀锋,监事
|
10 | 2021-05-28 | 股东备案 |
|
谭绮玲,执行董事兼经理;吕耀锋,监事 [新增]
|