序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蚬壳多媒体(香港)有限公司 | 100% | 2087.000000万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
翁国基
|
|
2 |
李碧玫
|
|
3 |
邓自然
|
|
4 |
崔心明
|
|
5 |
周启超
|
|
6 |
李慧贞
|
|
7 |
梁少文
|
|
8 |
馬玉玲
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-25 | 经营范围 |
|
生产经营家用及农用电器及设备、汽车电器及零部件、激光打印机及零配件、激光产品及零部件、光学镜和清洗器及其配件(不含软性,硬性角膜镜及护理液)、太阳能光电转换器及零配件、医疗器械(凭有效许可证经营)、防护用品;LED灯具及设计;电子元器件封装;照明节能改造及合同能源管理;激光打印机及零配件、家用电器及农用电器的维修与维护服务;承接灯具及相关设备的安装工程。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)
|
2 | 2020-08-25 | 经营范围变更 |
|
生产经营家用及农用电器及设备、汽车电器及零部件、激光打印机及零配件、激光产品及零部件、光学镜和清洗器及其配件(不含软性,硬性角膜镜及护理液)、太阳能光电转换器及零配件、医疗器械(凭有效许可证经营)、防护用品;LED灯具及设计;电子元器件封装;照明节能改造及合同能源管理;激光打印机及零配件、家用电器及农用电器的维修与维护服务;承接灯具及相关设备的安装工程。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)
|
3 | 2020-05-09 | 经营范围 |
|
生产经营家用及农用电器及设备、汽车电器及零部件、激光打印机及零配件、激光产品及零部件、光学镜和清洗器及其配件(不含软性,硬性角膜镜及护理液)、太阳能光电转换器及零配件、医疗器械(凭有效许可证经营)、防护用品;LED灯具及设计;电子元器件封装;照明节能改造及合同能源管理;激光打印机及零配件、家用电器及农用电器的维修与维护服务。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)
|
4 | 2020-05-09 | 经营期限 |
|
|
5 | 2020-05-09 | 经营范围变更 |
|
生产经营家用及农用电器及设备、汽车电器及零部件、激光打印机及零配件、激光产品及零部件、光学镜和清洗器及其配件(不含软性,硬性角膜镜及护理液)、太阳能光电转换器及零配件、医疗器械(凭有效许可证经营)、防护用品;LED灯具及设计;电子元器件封装;照明节能改造及合同能源管理;激光打印机及零配件、家用电器及农用电器的维修与维护服务。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)
|
6 | 2020-05-09 | 股东备案 |
|
崔心明,董事;邓自然,董事;邓自然,总经理;梁少文,监事;李碧玫,董事;李慧贞,监事会主席;翁国基,董事长,董事;馬玉玲,职工代表监事;周启超,董事
|
7 | 2020-05-09 | 经营期限(营业期限)变更 |
|
|
8 | 2020-05-09 | 章程备案 |
|
章程
|
9 | 2019-10-30 | 高级管理人员备案 |
|
崔心明,董事邓自然,董事邓自然,总经理梁少文,监事李碧玫,董事李慧贞,监事会主席翁国基,董事长馬玉玲,职工代表监事周启超,董事
|
10 | 2018-07-18 | 企业类型 |
|
有限责任公司(港澳台法人独资)
|