序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 小川工业株式会社 | 100% | 49000.000000万日元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
OGAWA KIYOSHI(小川 洁)
|
|
2 |
TANIZAWA TATSUYA(谷泽龙也)
|
|
3 |
HASHIMOTO MAKOTO(桥本 诚)
|
|
4 |
YAMANAKA AKIRA(山中 肇)
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-12 |
0081-736-32-7820
|
0757-81773792
|
|
2 | 2021-07-12 | 法定代表人 |
|
OGAWA KIYOSHI(小川洁)
|
3 | 2021-07-12 | 法定代表人变更 |
小川洁
|
OGAWA KIYOSHI(小川洁)
|
4 | 2021-07-12 | 高级管理人员备案 |
YAMANAKA AKIRA(山中 肇),监事小川洁,董事长KIMURA YOSHIHISA(木村能久),董事 [退出]KIMURA YOSHIHISA(木村能久),总经理 [退出]TANIZAWA TATSUYA(谷泽龙也),董事
|
OGAWA KIYOSHI(小川 洁),董事长 [新增]YAMANAKA AKIRA(山中 肇),监事HASHIMOTO MAKOTO(桥本 诚),总经理 [新增]TANIZAWA TATSUYA(谷泽龙也),董事HASHIMOTO MAKOTO(桥本 诚),董事 [新增]
|
5 | 2020-12-08 | 高级管理人员备案 |
辻英行,监事小川洁,董事长KIMURA YOSHIHISA(木村能久),董事KIMURA YOSHIHISA(木村能久),总经理TANIZAWA TATSUYA(谷泽龙也),董事
|
小川洁,董事长KIMURA YOSHIHISA(木村能久),董事KIMURA YOSHIHISA(木村能久),总经理TANIZAWA TATSUYA(谷泽龙也),董事YAMANAKA AKIRA(山中 肇),监事 [新增]
|
6 | 2020-12-03 | 股东备案 |
辻英行,监事; [退出]小川洁,董事长;KIMURA YOSHIHISA(木村能久),董事;KIMURA YOSHIHISA(木村能久),总经理;TANIZAWA TATSUYA(谷泽龙也),董事
|
小川洁,董事长;KIMURA YOSHIHISA(木村能久),董事;KIMURA YOSHIHISA(木村能久),总经理;TANIZAWA TATSUYA(谷泽龙也),董事;YAMANAKA AKIRA(山中 肇),监事 [新增]
|
7 | 2019-07-25 | 高级管理人员备案 |
桥本诚,董事小川洁,董事长小川逸人,董事辻英行,监事HASHIMOTO MAKOTO(桥本 诚),总经理 [退出]
|
小川洁,董事长辻英行,监事KIMURA YOSHIHISA(木村能久),董事 [新增]KIMURA YOSHIHISA(木村能久),总经理 [新增]TANIZAWA TATSUYA(谷泽龙也),董事 [新增]
|
8 | 2018-04-27 | 高级管理人员备案 |
辻英行,监事小川洁,董事长KIMURA YOSHIHISA(木村能久),董事KIMURA YOSHIHISA(木村能久),总经理TANIZAWA TATSUYA(谷泽龙也),董事
|
小川洁,董事长KIMURA YOSHIHISA(木村能久),董事KIMURA YOSHIHISA(木村能久),总经理TANIZAWA TATSUYA(谷泽龙也),董事YAMANAKA AKIRA(山中 肇),监事 [新增]
|
9 | 2018-04-27 | 高级管理人员备案 |
桥本诚,董事小川洁,总经理小川洁,董事长小川逸人,董事辻英行,监事
|
桥本诚,董事小川洁,董事长小川逸人,董事辻英行,监事HASHIMOTO MAKOTO(桥本 诚),总经理 [新增]
|
10 | 2018-04-27 | 高级管理人员备案 |
桥本诚,董事小川洁,董事长小川逸人,董事辻英行,监事HASHIMOTO MAKOTO(桥本 诚),总经理 [退出]
|
小川洁,董事长辻英行,监事KIMURA YOSHIHISA(木村能久),董事 [新增]KIMURA YOSHIHISA(木村能久),总经理 [新增]TANIZAWA TATSUYA(谷泽龙也),董事 [新增]
|