序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王四文 | 51% | 1.530000万人民币 |
2 | 唐仕娴 | 49% | 1.470000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王四文
|
|
2 |
唐仕娴
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2013-04-19 | 股东变更 |
|
股东****生变更
|
2 | 2013-04-19 | 股东备案 |
|
唐仕娴,监事; [新增]王四文,执行董事,经理
|
3 | 2011-06-10 | 股东备案 |
|
王四文,执行董事,经理;殷国锋,监事 [新增]
|
4 | 2011-06-10 | 股东变更 |
|
股东****生变更
|
5 | 2009-04-01 | 经营范围变更 |
|
加工、产销:日用制品、五金制品。
|
6 | 2009-04-01 | 住所变更 |
|
佛山市顺德区勒流富安集约工业区10-5号
|
7 | 2008-09-29 | 经营范围变更 |
|
筹办(不得从事生产经营,筹办期至2009年3月30)。
|
8 | 2008-09-29 | 经营期限(营业期限)变更 |
|
|