序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李国富 | 80% | 40.0万人民币 |
2 | 李国远 | 20% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李国富
|
|
2 |
梁国雄
|
|
3 |
李国远
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2014-07-18 | 章程备案 |
|
章程
|
2 | 2014-07-18 | 经营范围 |
|
纸制品加工、其他印刷品印刷(凭有效的《印刷经营许可证》经营)、铁线制品。
|
3 | 2011-03-31 | 住所变更 |
|
鹤山市沙坪镇口岸路5号
|
4 | 2010-12-21 | 股东变更 |
|
股东****生变更
|
5 | 2010-05-25 | 经营范围变更 |
|
纸制品加工、其他印刷品印刷(印刷经营许可证有效期至2013年12月31日)、铁线制品。
|
6 | 2006-04-30 | 经营范围变更 |
|
纸制品加工、其他印刷品印刷(许可证有效期至2009年12月31日)、铁线制品。
|
7 | 2005-09-26 | 名称变更 |
|
鹤山市天就行纸制品有限公司
|
8 | 2005-09-26 | 经营范围变更 |
|
纸制品加工、其他印刷品印刷(许可证有效期至2005年12月31日)、铁线制品。
|
9 | 2002-12-30 | 名称变更 |
|
鹤山市天就行纸品有限公司
|