序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 余益耀 | 97% | 970万人民币 |
2 | 何树英 | 3% | 30万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
余益耀
|
|
2 |
余营忠
|
|
3 |
何树英
|
|
4 |
黄杰清
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-05-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
何树英,董事司徒云,监事 [退出]余益耀,董事长,经理余营忠,董事
|
何树英,董事黄杰清,监事 [新增]余益耀,董事长,经理余营忠,董事
|
2 | 2018-05-02 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
何树英
|
余益耀
|
3 | 2018-05-02 | 股东备案 |
何树英,董事;司徒云,监事; [退出]余益耀,董事长,经理;余营忠,董事
|
何树英,董事;黄杰清,监事; [新增]余益耀,董事长,经理;余营忠,董事
|
4 | 2018-05-02 | 法定代表人 |
何树英
|
余益耀
|
5 | 2017-10-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
余益耀
|
何树英
|
6 | 2017-10-13 | 法定代表人 |
余益耀
|
何树英
|
7 | 2017-08-15 | 经营范围 |
生猪批****;饲养、销售:长白、大白纯种猪及长大、大长杂交种母猪;牲畜;饲料销售。
|
生猪批****;饲养、销售:长白、大白纯种猪及长大、大长杂交种母猪,牲畜;饲料销售;货物运输(自有车辆)。
|
8 | 2016-01-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
余营忠
|
余益耀
|
9 | 2016-01-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
何树英,董事司徒云,监事余益耀,董事余营忠,董事长,总经理
|
何树英,董事司徒云,监事余益耀,董事长,总经理余营忠,董事
|
10 | 2016-01-19 | 注册资本(金)变更 |
300.0000
|
1000.0000( + 233.33333% )
|