序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 深圳市广业电子科技有限公司 | 100% | 800.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘成龙
|
|
2 |
段先国
|
|
3 |
荣旭新
|
|
4 |
段荣蓉
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
惠州利宝粘剂有限公司成都分公司
|
刘敏 | 2016-09-06 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-29 | 法定代表人变更 |
舒雪琴
|
刘成龙
|
2 | 2022-08-29 | 高级管理人员备案 |
段荣蓉(监事)荣旭新(董事)舒雪琴(董事,董事长,经理) [退出]段先国(董事)
|
荣旭新(董事)段荣蓉(监事)刘成龙(董事长,经理,董事) [新增]段先国(董事)
|
3 | 2021-08-30 | 高级管理人员备案 |
舒雪琴(董事长,经理)段先国(董事)荣旭新(董事)段小敏(监事) [退出]
|
段荣蓉(监事) [新增]荣旭新(董事)舒雪琴(董事,董事长,经理)段先国(董事)
|
4 | 2015-08-24 | 法人股东 |
香港载富贸易有限公司 [退出]
|
深圳市广业电子科技有限公司, [新增]4403*********30 [新增]
|
5 | 2015-08-24 | 股东备案 |
范纯仁,监事; [退出]马传旺,董事; [退出]马诗萍,董事; [退出]马幸瑜,1; [退出]王军,5; [退出]杨贵渊,董事; [退出]游士德,5 [退出]
|
段先国,董事; [新增]段先兰,监事; [新增]荣旭新,董事; [新增]舒雪琴,董事长,经理 [新增]
|
6 | 2015-08-24 | 注册资本(金)变更 |
1000.000000
|
800.000000( - 20% )
|
7 | 2015-08-24 | 企业类型变更 |
6150
|
1152
|
8 | 2015-08-24 | 企业类型 |
有限责任公司(台港澳法人独资)
|
有限责任公司(法人独资)
|
9 | 2015-08-24 | 法定代表人 |
马幸瑜
|
舒雪琴
|
10 | 2015-08-24 | 法人股东 |
|
股东****生变更
|