序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-15 | 负责人 |
|
叶文冠
|
2 | 2020-05-15 | 负责人变更 |
|
叶文冠 [新增]
|
3 | 2019-12-19 | 股东备案 |
|
刘连舸 [新增]
|
4 | 2019-12-19 | 负责人 |
|
曾文平
|
5 | 2019-05-17 | 负责人 |
|
梁雅琳
|
6 | 2018-07-20 | 负责人 |
|
蔡展许
|
7 | 2016-06-24 | 负责人 |
|
陈仕城
|
8 | 2014-03-25 | 负责人 |
|
钟永明
|