序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄学新 | 76% | 152万 |
2 | 黄明辉 | 22.5% | 45万 |
3 | 邬仕强 | 1.5% | 3万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邬仕强
|
|
2 |
黄明辉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-24 | 住所变更 |
河源市江东新区城东胜利村回迁安置点西二排第八幢第八卡
|
河源江东新区和平村吉潭小区西十一巷29号二楼
|
2 | 2020-08-24 | 章程备案 |
章程
|
章程修正案
|
3 | 2017-10-19 | 股东变更 |
|
股东****生变更
|
4 | 2017-10-19 | 章程备案 |
章程修正案
|
章程
|
5 | 2017-10-19 | 法定代表人 |
黄学新
|
邬仕强
|
6 | 2017-01-16 | 法定代表人 |
黄明辉
|
黄学新
|
7 | 2016-10-18 | 住所/经营场所 |
河源市源城区华达南街32号
|
河源市江东新区城东胜利村回迁安置点西二排第八幢第八卡
|
8 | 2014-05-27 | 股东备案 |
黄明权,执行董事,经理; [退出]黄学新,监事
|
黄明辉,执行董事,经理; [新增]黄学新,监事
|
9 | 2014-05-27 | 章程备案 |
|
章程修正案
|
10 | 2014-05-27 | 自然人股东 |
|
股东****生变更
|