序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 河源市人民政府国有资产监督管理委员会 | 100% | 10000.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄东彪
|
|
2 |
许琮登
|
|
3 |
何健雄
|
|
4 |
欧素安
|
|
5 |
曾斌
|
|
6 |
周标
|
|
7 |
陈建章
|
|
8 |
何毕****
|
|
9 |
赖洋波
|
|
10 |
黄冰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-04 | 清算组备案 |
|
章程
|
2 | 2022-03-04 | 高级管理人员备案 |
|
何毕****(监事会主席,监事) [新增]赖洋波(监事) [新增]何健雄(董事) [新增]黄冰(监事) [新增]黄晓欢(职工监事) [新增]黄东彪(董事长)欧素安(董事) [新增]许琮登(职工董事)陈建章(董事) [新增]周标(董事) [新增]曾斌(董事) [新增]杨健(职工监事) [新增]
|
3 | 2022-03-04 | 章程备案 |
|
章程
|
4 | 2018-09-12 | 章程备案 |
|
章程
|
5 | 2018-09-12 | 经营范围 |
|
市政府授权范围内的国有资产经营和管理、投资经营;进行股权投资;市国资委授权的其他业务。
|
6 | 2016-05-12 | 章程备案 |
|
章程
|
7 | 2015-07-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
陈秀军,监事长黄东彪,董事长黄振强,董事刘敏,董事邱成朗,董事邱伟国,董事 [新增]肖锦强,副董事长许琮登,董事 [新增]
|
8 | 2015-07-03 | 章程备案 |
|
章程
|
9 | 2015-07-03 | 股东备案 |
|
陈秀军,监事长;黄东彪,董事长;黄振强,董事;刘敏,董事;邱成朗,董事;邱伟国,董事; [新增]肖锦强,副董事长;许琮登,董事 [新增]
|
10 | 2015-07-03 | 法人股东 |
|
股东****生变更
|