序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中棉集团新疆棉花有限公司 | 100% | 3200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
马申
|
|
2 |
张秋霞
|
|
3 |
李冰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张秋霞(监事)刘平(执行董事兼总经理) [退出]
|
张秋霞(监事)李启华(执行董事) [新增]马申(总经理) [新增]
|
2 | 2021-12-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘平
|
李启华
|
3 | 2021-10-18 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
中华棉花集团有限公司:100%; [退出]
|
中棉集团新疆棉花有限公司:100%; [新增]
|
4 | 2021-10-18 | 章程备案 |
|
|
5 | 2020-05-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
郭希海
|
刘平
|
6 | 2020-05-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王建军(执行董事) [退出]张秋霞(监事)郭希海(经理) [退出]
|
张秋霞(监事)刘平(执行董事兼总经理) [新增]
|
7 | 2019-09-04 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
孙国庆
|
郭希海
|
8 | 2019-09-04 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
孙国庆
|
郭希海
|
9 | 2019-06-18 | 注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) |
2000
|
3200( + 60.00% )
|
10 | 2019-06-18 | 注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) |
****
|
****
|