序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 梁成滔 | 51% | 25.500000万 |
2 | 吴志成 | 49% | 24.500000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴志成
|
|
2 |
梁成滔
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-18 | 法定代表人 |
|
梁成滔
|
2 | 2021-09-18 | 高级管理人员备案 |
|
吴志成(监事)梁成滔(经理,执行董事)
|
3 | 2021-09-18 | 法定代表人变更 |
|
梁成滔
|
4 | 2021-09-18 | 章程备案 |
|
章程
|
5 | 2019-09-20 | 章程备案 |
|
章程修正案
|
6 | 2019-09-20 | 经营范围 |
|
产销五金制品、塑料制品、有机玻璃制品、陶瓷制品、木制品、竹制品、玻璃制品、硅胶制品;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);国内贸易。
|
7 | 2015-11-19 | 经营范围 |
|
产销五金制品、塑料制品、有机玻璃制品、陶瓷制品;货物进出口;国内贸易。
|
8 | 2015-11-19 | 住所/经营场所 |
|
阳江市阳东区工业三区广源西路南边之三
|
9 | 2013-01-11 | 经营范围变更 |
|
产销五金制品、塑料制品、有机玻璃制品、陶瓷制品;一般商品国内贸易(国家专营专控商品除外)。〓
|
10 | 2010-09-09 | 股东变更 |
|
股东****生变更
|