序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄润相 | 50% | 330.000000万 |
2 | 谭品尧 | 50% | 330.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄润相
|
|
2 |
欧能健
|
|
3 |
谭品尧
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-26 | 股东变更 |
黄润相;罗容添; [退出]谭品尧
|
黄润相;谭品尧
|
2 | 2021-10-26 | 高级管理人员备案 |
黄润相(执行董事)谭品尧(经理)罗容添(监事) [退出]
|
黄润相(执行董事)谭品尧(经理)欧能健(监事) [新增]
|
3 | 2021-10-26 | 章程备案 |
|
章程
|
4 | 2018-11-06 |
7450
|
7452
|
|
5 | 2018-11-06 | 章程备案 |
章程
|
章程
|
6 | 2018-11-06 | 自然人股东 |
|
股东****生变更
|
7 | 2018-06-20 | 章程备案 |
章程
|
章程
|
8 | 2018-06-20 | 自然人股东 |
|
股东****生变更
|
9 | 2018-06-20 | 法定代表人 |
谭品尧
|
黄润相
|
10 | 2015-09-16 | 章程备案 |
|
章程
|