序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄嘉欣 | 67% | 381.900000万人民币 |
2 | 梁伟金 | 32% | 182.400000万人民币 |
3 | 徐镜湖 | 1% | 5.700000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄锐荣
|
|
2 |
黄嘉欣
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-09-05 | 章程备案 |
章程修正案
|
章程
|
2 | 2016-08-04 | 股东备案 |
黄嘉欣,监事;徐镜湖,执行董事,经理 [退出]
|
黄嘉欣,监事;黄锐荣,执行董事,经理 [新增]
|
3 | 2016-08-04 | 法定代表人 |
徐镜湖
|
黄锐荣
|
4 | 2016-05-16 | 章程备案 |
章程修正案
|
章程修正案
|
5 | 2016-05-16 | 经营范围 |
电力开****经营及销售;房地产开****与经营。
|
电力开****经营及销售;房地产开****与经营,旅游和旅游附属设施的开****及经营。
|
6 | 2014-03-18 | 章程备案 |
2009-12-21
|
章程修正案
|
7 | 2014-03-18 | 经营范围 |
电力开****经营及销售。
|
电力开****经营及销售;房地产开****与经营。
|
8 | 2011-09-15 | 企业类型变更 |
1151
|
1130
|
9 | 2011-09-15 | 法定代表人变更 |
黄浩明
|
徐镜湖
|
10 | 2011-09-15 | 股东备案 |
黄浩明,执行董事,经理; [退出]温志强,监事 [退出]
|
黄嘉欣,监事; [新增]徐镜湖,执行董事,经理 [新增]
|