序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙东升 | 100% | 10.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙东升
|
|
2 |
赵风君
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
博乐市金农农资销售有限公司八十三团第七经营部
|
史超锋 | 2016-03-21 |
2 |
博乐市金农农资销售有限公司精河县沙山子第六经营部
|
周辉 | 2015-03-25 |
3 |
博乐市金农农资销售有限公司达勒特镇第五经营部
|
蔡金旭 | 2014-10-20 |
4 |
博乐市金农农资销售有限公司温泉县昆场第四经营部
|
师林 | 2014-07-10 |
5 |
博乐市金农农资销售有限公司小营盘镇第三经营部
|
李秋菊 | 2014-06-09 |
6 |
博乐市金农农资销售有限公司第二经营部
|
项统奎 | 2014-03-31 |
7 |
博乐市金农农资销售有限公司贝林乡经营部
|
张修军 | 2013-12-25 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-14 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
新疆博州博乐市联通路(永鸿农资市场A座*号)
|
新疆博尔塔拉蒙古自治州博乐市南城区街道东环路喜农农农资市场*A-*
|
2 | 2020-04-14 | 章程备案 |
|
|
3 | 2020-04-14 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
新疆博州博乐市联通路(永鸿农资市场A座4号)
|
新疆博尔塔拉蒙古自治州博乐市南城区街道东环路喜农农农资市场1A-6
|
4 | 2019-09-06 | 多证合一备案 |
|
公章刻制备案;社会保险登记证;税务登记证;机构代码证;统计证;营业执照
|
5 | 2019-09-05 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
孙旭东
|
孙东升
|
6 | 2019-09-05 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
孙旭东; 出资: 10; 百分比: 100; 自然人股东 [退出]
|
孙东升; 出资: 10; 百分比: 100; 自然人股东 [新增]
|
7 | 2019-09-05 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
孙旭东
|
孙东升
|
8 | 2019-09-05 | 投资人(股权)变更 |
企业名称: 孙旭东; 出资额: 10; 百分比: 100; 法人性质: 自然人股东 [退出]
|
企业名称: 孙东升; 出资额: 10; 百分比: 100; 法人性质: 自然人股东 [新增]
|