序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 万宝至实业有限公司 | 100% | 2285.000000万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
权大勇
|
|
2 |
舒正
|
|
3 |
萩田敬一
|
|
4 |
工藤诚
|
|
5 |
高桥彻
|
|
6 |
许泳鸿
|
|
7 |
芝崎彻
|
|
8 |
染谷一幸
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-28 | 高级管理人员备案 |
工藤诚(董事)许泳鸿(董事,总经理)权大勇(董事长)舒正(董事)染谷一幸(监事)谷口真一(董事) [退出]TOMITA TAKUMI(董事) [退出]芝崎彻(董事)
|
权大勇(董事长)舒正(董事)萩田敬一(董事) [新增]许泳鸿(董事,总经理)工藤诚(董事)染谷一幸(监事)芝崎彻(董事)高桥彻(董事) [新增]
|
2 | 2022-01-04 | 非公司企业法人主管部门(出资人)备案 |
章程
|
章程修正案
|
3 | 2022-01-04 | 住所变更 |
东莞市道滘镇工业大道
|
广东省东莞市道滘镇粤晖路220号
|
4 | 2022-01-04 | 业务范围变更 |
生产和销售小型马达及其零部件,配套设备,模具,治工具,并提供以上产品的售后服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
一般项目:微特电机及组件制造;微特电机及组件销售;风机、风扇制造;风机、风扇销售;模具制造;模具销售;金属工具制造;金属工具销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
5 | 2022-01-04 | 章程修正案备案 |
章程
|
章程修正案
|
6 | 2018-05-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
片山胜彦
|
权大勇
|
7 | 2018-05-09 | 股东备案 |
工藤诚,董事;古今敬之,董事; [退出]谷口真一,董事;权大勇,董事长;染谷一幸,监事;舒正,董事;许泳鸿,董事,总经理;芝崎彻,董事
|
工藤诚,董事;谷口真一,董事;权大勇,董事长;染谷一幸,监事;舒正,董事;许泳鸿,董事,总经理;芝崎彻,董事;TOMITA TAKUMI,董事 [新增]
|
8 | 2018-05-09 | 章程备案 |
章程修正案
|
章程修正案
|
9 | 2018-05-09 | 法定代表人 |
片山胜彦
|
权大勇
|
10 | 2016-07-27 | 章程备案 |
章程修正案
|
章程修正案
|