序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 株式会社山本制作所 | 100% | 20420.000000万香港元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
高桥俊雄
|
|
2 |
浅见利幸
|
|
3 |
上原章夫
|
|
4 |
渡边敏男
|
|
5 |
村田俊明
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-07-02 | 章程备案 |
章程修正案
|
章程修正案
|
2 | 2019-07-02 | 经营范围 |
生产和销售新型电子元器件(新型机电元件:印刷多层线路板)、电子钟表、小五金件、五金电镀、印刷线路板,并在国内采购生产线路板的原辅材料(涉证涉限除外)出口。
|
生产、销售和加工新型电子元器件(新型机电元件:印刷多层线路板)、电子钟表、小五金件、五金电镀、印刷线路板,并在国内采购生产线路板的原辅材料(涉证涉限除外)出口。
|
3 | 2019-07-02 | 经营期限 |
2019-12-18
|
|
4 | 2014-05-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
村田俊明,董事渡边敏男,董事,总经理高桥俊雄,董事长新藤裕幸,董事,副总经理 [退出]
|
村田俊明,董事渡边敏男,董事,总经理高桥俊雄,董事长浅见利幸,董事 [新增]上原章夫,董事 [新增]
|
5 | 2014-05-04 | 章程备案 |
|
章程修正案
|
6 | 2014-05-04 | 股东备案 |
村田俊明,董事;渡边敏男,董事,总经理;高桥俊雄,董事长;新藤裕幸,董事,副总经理 [退出]
|
村田俊明,董事;渡边敏男,董事,总经理;高桥俊雄,董事长;浅见利幸,董事; [新增]上原章夫,董事 [新增]
|
7 | 2014-05-04 | 经营期限 |
2014-12-18
|
2019-12-18
|
8 | 2009-06-26 | 股东备案 |
村山丰,董事; [退出]渡边隆,董事;高桥俊雄,董事长;新藤裕幸,董事;佐藤八郎,董事;佐藤一男,董事 [退出]
|
渡边隆,董事;高桥俊雄,董事长;新藤裕幸,董事,副总经理;佐藤八郎,总经理
|
9 | 2009-06-26 | 股东备案 |
渡边隆,董事,总经理; [退出]高桥俊雄,董事长;新藤裕幸,董事,副总经理
|
村田俊明,董事; [新增]渡边敏男,董事,总经理; [新增]高桥俊雄,董事长;新藤裕幸,董事,副总经理
|
10 | 2009-06-26 | 股东备案 |
渡边隆,董事;高桥俊雄,董事长;新藤裕幸,董事,副总经理;佐藤八郎,总经理 [退出]
|
渡边隆,董事,总经理;高桥俊雄,董事长;新藤裕幸,董事,副总经理
|