序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘铁勇 | 85% | 1700.0万 |
2 | 翁文琴 | 15% | 300.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
翁喜松
|
|
2 |
刘铁勇
|
|
3 |
翁文琴
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
广东硕强电子有限公司东莞分公司
|
翁喜松 | 2015-07-27 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-02 | 清算组备案 |
|
章程
|
2 | 2022-04-02 | 工商登记联络员备案 |
|
翁喜松
|
3 | 2022-04-02 | 章程备案 |
|
章程
|
4 | 2022-04-02 | 住所变更 |
|
广东省东莞市长安镇连心路9号1栋
|
5 | 2021-12-28 | 清算组备案 |
|
章程
|
6 | 2021-12-28 | 法定代表人变更 |
|
翁喜松
|
7 | 2021-12-28 | 章程备案 |
|
章程
|
8 | 2021-12-28 | 高级管理人员备案 |
|
翁喜松(经理) [新增]翁文琴(监事)刘铁勇(执行董事)
|
9 | 2021-03-18 | 清算组备案 |
|
章程
|
10 | 2021-03-18 | 住所变更 |
|
广东省东莞市长安镇连心路9号
|