序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郑洪兰 | 50% | 25.0万人民币 |
2 | 刘乾义 | 50% | 25.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郑洪兰
|
|
2 |
刘乾义
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-10-12 | 股东备案 |
刘乾义,监事;王玉侠,执行董事,经理 [退出]
|
刘乾义,监事;郑洪兰,执行董事,经理 [新增]
|
2 | 2015-10-12 | 章程备案 |
章程
|
章程
|
3 | 2015-10-12 | 自然人股东 |
|
股东****生变更
|
4 | 2015-10-12 | 法定代表人 |
王玉侠
|
郑洪兰
|
5 | 2014-04-23 | 股东备案 |
王玉侠,执行董事,经理;余洪山,监事 [退出]
|
刘乾义,监事; [新增]王玉侠,执行董事,经理
|
6 | 2014-04-23 | 章程备案 |
2012-12-26新章程
|
章程
|
7 | 2014-04-23 | 经营范围 |
许可经营项目:无 一般经营项目:生产、销售:运动器材、塑胶制品、五金制品(以上项目法律、行政法规和国务院决定禁止或者规定应当取得许可的除外);货物进出口、技术进出口(法律、行政法规规定禁止的项目除外,法律、行政法规规定限制的项目须取得许可后方可经营)。
|
生产、销售:运动器材、塑胶制品、五金制品;货物进出口、技术进出口。
|
8 | 2014-04-23 | 自然人股东 |
|
股东****生变更
|
9 | 2012-12-31 | 章程备案 |
|
2012-12-26新章程
|
10 | 2012-12-31 | 股东变更 |
|
股东****生变更
|