序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘铁勇 | 60% | 30.0万人民币 |
2 | 翁文琴 | 40% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘铁勇
|
|
2 |
翁文琴
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-08-21 | 章程备案 |
章程
|
章程
|
2 | 2019-08-21 | 经营范围 |
产销:电子产品。
|
产销:电子产品;物业租赁。
|
3 | 2015-05-21 | 章程备案 |
章程修正案:2013-11-12
|
章程
|
4 | 2015-05-21 | 股东备案 |
刘家勇,执行董事,经理; [退出]刘铁勇,监事
|
刘铁勇,执行董事,经理;翁文琴,监事 [新增]
|
5 | 2015-05-21 | 自然人股东 |
|
股东****生变更
|
6 | 2015-05-21 | 法定代表人 |
刘家勇
|
刘铁勇
|
7 | 2013-11-15 | 住所变更 |
东莞市虎门镇树田树安工业区东方小组厂房
|
东莞市长安镇上角社区下围连心路9号
|
8 | 2013-11-15 | 章程备案 |
|
章程修正案:2013-11-12
|
9 | 2010-07-09 | 法定代表人变更 |
刘长兵
|
刘家勇
|
10 | 2010-07-09 | 股东备案 |
刘长兵,经理; [退出]刘长兵,执行董事; [退出]刘铁勇,监事
|
刘家勇,执行董事,经理; [新增]刘铁勇,监事
|