序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邱德帮 | 51% | 102.0万人民币 |
2 | 吴水英 | 49% | 98.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨勇
|
|
2 |
杨春花
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-06-16 | 章程备案 |
|
章程
|
2 | 2017-06-16 | 住所/经营场所 |
|
东莞市东城街道温塘砖窑工业区四环路188号
|
3 | 2017-06-16 | 法定代表人 |
|
杨勇
|
4 | 2013-07-01 | 股东备案 |
|
邱德帮,执行董事,经理; [新增]吴水英,监事
|
5 | 2013-07-01 | 股东变更 |
|
股东****生变更
|
6 | 2013-07-01 | 法定代表人变更 |
|
邱德帮
|
7 | 2011-04-06 | 股东变更 |
|
股东****生变更
|
8 | 2011-04-06 | 股东备案 |
|
吴水英,监事; [新增]杨玉婷,执行董事,经理
|
9 | 2010-01-14 | 股东变更 |
|
股东****生变更
|
10 | 2010-01-14 | 股东备案 |
|
杨勇,监事; [新增]杨玉婷,执行董事,经理
|