序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨琼芳 | 90% | 27万人民币 |
2 | 陈惠贞 | 10% | 3万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨琼芳
|
|
2 |
陈惠贞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-12-29 | 股东备案 |
曾颖飞,执行董事,经理; [退出]张兰杰,监事 [退出]
|
陈惠贞,监事; [新增]杨琼芳,执行董事,经理 [新增]
|
2 | 2015-12-29 | 章程备案 |
|
章程
|
3 | 2015-12-29 | 自然人股东 |
|
股东****生变更
|
4 | 2015-12-29 | 法定代表人 |
曾颖飞
|
杨琼芳
|
5 | 2013-11-15 | 经营期限(营业期限)变更 |
2025-05-18
|
|
6 | 2008-06-30 | 经营期限(营业期限)变更 |
2009-05-18
|
2025-05-18
|
7 | 2008-06-30 | 股东变更 |
|
股东****生变更
|